Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Greve Andersen | 26.03.2024 | adm. dir |
Kristian Vingaard Petersen | 10.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Casper Greve Andersen | 09.10.2023 | 25.03.2024 | direktør |
Michael Provstgaard | 10.03.2022 | 26.03.2024 | adm. dir |
Anton Rohde Engsted | 10.03.2022 | 26.03.2024 | direktør |