Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Vedtægter | ||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 tilføjes Legale ejere: Stock Group A/S (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-15 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet af 14.11.2016 ApS (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-15 fjernes Reelle ejere: Rasmus Borup Nielsen (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-05-06 tilføjes Navne: Shop Group ApS (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-05 fjernes Navne: Daze ApS (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-06 tilføjes Vedtægter: 2024-05-06 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@daze.dk (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-28 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet af 14.11.2016 ApS (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-12-27 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet af 14.11.2016 ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-12-28 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Borup Nielsen (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-12-27 fjernes Reelle ejere: Rasmus Borup Nielsen (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelmarksvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelmarksvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelmarksvej 11, 7100 Vejle (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-04-19 tilføjes Legale ejere: Hardcordes ApS (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-04-19 fjernes Legale ejere: Malibu Equity Investments ApS, Cordes Holding ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-19 tilføjes Reelle ejere: Oskar Cordes (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-04-19 fjernes Reelle ejere: Morten Hjortshøj Schrum (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-18 fjernes Reelle ejere: Oskar Cordes (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Edisonvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-04-12 tilføjes Direktion: Oskar Cordes (direktør) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-12 fjernes Direktion: Rasmus Borup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-12 tilføjes Legale ejere: Malibu Equity Investments ApS, Cordes Holding ApS, Holdingselskabet af 14.11.2016 ApS (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-04-11 fjernes Legale ejere: Holdingselskabet af 14.11.2016 ApS (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-04-12 tilføjes Reelle ejere: Oskar Cordes, Morten Hjortshøj Schrum, Rasmus Borup Nielsen (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2022-04-11 fjernes Reelle ejere: Rasmus Borup Nielsen (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edisonvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-13)
Den 2022-03-09 tilføjes Direktion: Rasmus Borup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med online handel og services samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-09 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet af 14.11.2016 ApS (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-09 tilføjes Navne: Daze ApS (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2022-03-09 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Borup Nielsen (offentliggjort 2022-04-12)
Den 2022-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Stiftere: Holdingselskabet af 14.11.2016 ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Vedtægter: 2022-03-09 (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2022-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-10)