Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Sayif Abdelreda Al-Rikabi (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Mohamed Abdikarim Mohamoud Ahmed (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Sayif Abdelreda Al-Rikabi (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Sayif Abdelreda Al-Rikabi, Mohamed Abdikarim Mohamoud Ahmed (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-04-30 fjernes Reelle ejere: Sayif Abdelreda Al-Rikabi (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovrevej 247, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rytoften 5, 2., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-03-01 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2022-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rytoften 5, 2., 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Langenæs Allé 38, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Kontaktoplysninger: virk@firmavikar.dk (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langenæs Allé 38, 3. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-03-06 tilføjes Direktion: Sayif Abdelreda Al-Rikabi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-06 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Legale ejere: SARL Holding ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Navne: FirmaVikar - Vikar & Rekruttering ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Reelle ejere: Sayif Abdelreda Al-Rikabi (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2022-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Stiftere: SARL Holding ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Vedtægter: 2022-03-06 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-08)