Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber |
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-08 tilføjes Legale ejere: Carl Morten Baggesen Hilger, Carl Theodor Baggesen Hilger, Mathias Baggesen Hilger, Simone Birthe Baggesen Hilger (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-07 fjernes Legale ejere: Carl Morten Baggesen Hilger (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-01 tilføjes Legale ejere: Carl Morten Baggesen Hilger (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-08 tilføjes Reelle ejere: Carl Morten Baggesen Hilger (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-07 fjernes Reelle ejere: Carl Morten Baggesen Hilger (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-03-01 tilføjes Reelle ejere: Carl Morten Baggesen Hilger, Carl Morten Baggesen Hilger (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sellerupvej 27, 7080 Børkop (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Carl Morten Baggesen Hilger (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-01 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Navne: Power Services Holding ApS (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Stiftere: Carl Morten Baggesen Hilger (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Vedtægter: 2022-03-01 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordic Power Services ApS. (offentliggjort 2022-03-08)