Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sadiq Kenadiid Abdi Dhikil | 05.07.2024 | 19.09.2024 | adm. dir |
Mads Grønhøj | 25.02.2024 | 05.07.2024 | direktør |
Samir Abdul-Ilah Baajour | 26.06.2023 | 25.02.2024 | direktør |
Mohammad Abdul-Ilah Baajour | 20.02.2023 | 26.06.2023 | adm. dir |
Leila Bent Brahim Jelassi | 26.02.2022 | 20.02.2023 | direktør |