Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stabelhjørnevej 24, 8721 Daugård (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Direktion: Jens Christian Skifter (direktør) (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse, udlejning, køb og salg af ejendomme, projekter og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-03 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Legale ejere: GS Holding 2018 ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET GIVE ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørn Grauenkjær Gregersen, Jens Christian Skifter (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Stiftere: GS Holding 2018 ApS (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Vedtægter: 2022-03-03 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-04)