Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-02-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Wise Guys Sustainability Fund K/S. (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 78, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Direktion: Maxime Ghislain S Bauchau (direktør) (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-24 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Legale ejere: Maxime Ghislain S Bauchau (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Navne: Wise Guys Denmark General Partner ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Reelle ejere: Maxime Ghislain S Bauchau (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Stiftere: Maxime Ghislain S Bauchau (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2023-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-24 fjernes Revisor: PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-20 tilføjes Revisor: PM REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-06-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-10 fjernes Direktion: Michael Honoré (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-03-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovmarksvej 78, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Direktion: Michael Honoré (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-02-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være komplementar i Wise Guys Sustainability Fund K/S og lignende selskaber. (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-24 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Legale ejere: Maxime Ghislain S Bauchau (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Navne: Wise Guys Denmark General Partner ApS (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Reelle ejere: Maxime Ghislain S Bauchau (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2022-02-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2022-02-24 tilføjes Stiftere: Maxime Ghislain S Bauchau (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Vedtægter: 2022-02-24 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2022-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-27)