Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 15.030.000,00 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-08 tilføjes Vedtægter: 2024-02-08 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2022-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MASH Makes SPV01 ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 6, 1165 København K (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2023-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2023-04-08 tilføjes Hjemmeside: www.lundgreensinvest.dk (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2023-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@lundgreens.com (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2022-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 15.025.000,00 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2022-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: Larsen Family Office ApS, Lars Sørensen, MIMOLA HOLDING ApS, ENDURANCE HOLDING ApS, DAMHUS HOLDING ApS, NELS HOLDING ApS, Morten Messerschmidt, Lundgreen's Alternative Investments ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Nordic Data Group ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-29 fjernes Legale ejere: Lundgreen's Alternative Investments ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Lundgreen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-29 fjernes Reelle ejere: Peter Lundgreen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-30 tilføjes Vedtægter: 2022-12-30 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2022-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2023-04-08)
Den 2022-03-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Lundgreen (formand) (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Direktion: Peter Hjardemaal Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage en, eller flere, investeringer i franchise projekter inden for grøn energi. Disse projekter administreres på franchisebasis af MASH Makes. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-02 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-03-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Legale ejere: Lundgreen's Alternative Investments ApS, Nordic Data Group ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-03-02 tilføjes Navne: Lundgreens Invest - MASH Makes SPV I A/S (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Lundgreen, Peter Lundgreen (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Stiftere: Lundgreen's Alternative Investments ApS (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Vedtægter: 2022-03-02 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-03-02)
Den 2022-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-02)