Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Dekret | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-10 fjernes Direktion: Laust Otto Møller Nilsson (direktør) (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2024-04-12 Statstidende Dekret
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 58, 4370 Store Merløse (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: James Grievevej 3, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: Laust Otto Møller Nilsson (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: Henrik Neumann Bagge Jensen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 fjernes Legale ejere: Laust Otto Møller Nilsson (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 tilføjes Reelle ejere: Laust Otto Møller Nilsson (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Neumann Bagge Jensen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-30 fjernes Reelle ejere: Laust Otto Møller Nilsson (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-08-22 tilføjes Legale ejere: Laust Otto Møller Nilsson, Henrik Neumann Bagge Jensen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-08-21 fjernes Legale ejere: Laust Otto Møller Nilsson (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-22 tilføjes Reelle ejere: Laust Otto Møller Nilsson, Henrik Neumann Bagge Jensen (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-08-21 fjernes Reelle ejere: Laust Otto Møller Nilsson (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-03-30 tilføjes Navne: Brolæggermestre Møller & Jensen ApS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-29 fjernes Navne: Brolæggermestrer Møller & Jensen ApS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-01 tilføjes Navne: Brolæggermestrer Møller & Jensen ApS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-30 tilføjes Vedtægter: 2022-03-30 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-01 tilføjes Vedtægter: 2022-03-01 (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: James Grievevej 3, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2023-04-19)
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Laust Otto Møller Nilsson (direktør) (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2022-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er brolægger virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-03-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Legale ejere: Laust Otto Møller Nilsson (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-03-01 tilføjes Reelle ejere: Laust Otto Møller Nilsson (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Stiftere: Laust Otto Møller Nilsson (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-04-14)
Den 2022-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-14)