Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-10 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-05-05)
Den 2023-02-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-05-05)
Den 2022-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-05-05)
Den 2022-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-02-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesselager 21, 2605 Brøndby (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Direktion: Ernst Charles Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Formål: er at eje, udleje og handle med fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-10 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Kontaktoplysninger: ernst.kristensen1@gmail.com (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Legale ejere: Danshøj Holding ApS, CAPACITY HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Navne: Humlefryd Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Reelle ejere: Ernst Charles Kristensen, Søren Leth Truelsen (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Revisor: PKF MUNKEBO VINDELEV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Stiftere: Danshøj Holding ApS, CAPACITY HOLDING ApS (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Vedtægter: 2022-02-10 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-24)