Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2022-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 650, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 650, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Direktion: Rolf Foged Hvidegaard Hay (direktør) (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Direktion: Rolf Foged Hvidegaard Hay (direktør) (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-07-31 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-01 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-07-31 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-08-01 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Legale ejere: Mette Hjort Hay, Rolf Foged Hvidegaard Hay, Margrethe Hjort Hay, Bjørn Ludvig Hjort Hay (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Legale ejere: Mette Hjort Hay, Rolf Foged Hvidegaard Hay, Margrethe Hjort Hay, Bjørn Ludvig Hjort Hay (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Navne: Holdingselskabet af 15/2 2022 ApS (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 15/2 2022 ApS (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Reelle ejere: Mette Hjort Hay, Rolf Foged Hvidegaard Hay (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Reelle ejere: Mette Hjort Hay, Rolf Foged Hvidegaard Hay (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Stiftere: Rolf Foged Hvidegaard Hay, Mette Hjort Hay (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Stiftere: Rolf Foged Hvidegaard Hay, Mette Hjort Hay (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 tilføjes Vedtægter: 2022-02-21 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS. (offentliggjort 2022-02-23)