Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Kapital | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Navne | Virksomhedsform | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 3, 6870 Ølgod (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6870 Ølgod (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 tilføjes Hjemmeside: www.ls-trapper.dk (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@lstrapper.dk (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: jesper@lstrapper.dk (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Kristian Klemmensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-31 fjernes Direktion: Jesper Henrik Svender (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.750.000,00 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-12-14 tilføjes Vedtægter: 2022-12-14 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-08-01 tilføjes Legale ejere: HPH Holding 2015 ApS, Svender Management ApS, Kristian Klemmensen (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Henrik Svender (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-07-31 fjernes Legale ejere: Svender Management ApS (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-07-31 fjernes Reelle ejere: Jesper Henrik Svender (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-04 tilføjes Bestyrelse: Hans Barslund (formand) (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-03-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-03-04 tilføjes Legale ejere: Svender Management ApS, Barslund Management ApS, Haahr Sørensen Holding ApS, Lokalt LIV A/S Ølgod, Ansager, Tistrup og Skovlund, ØLGOD INDUSTRICENTER ApS, KURT ANDERSEN, ØLGOD HOLDING ApS, BENNY HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-03-03 fjernes Legale ejere: Svender Management ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-04 tilføjes Navne: LS Trapper og Stål A/S (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-03 fjernes Navne: LS Trapper og Stål ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-04 tilføjes Reelle ejere: Jesper Henrik Svender (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-03-03 fjernes Reelle ejere: Jesper Henrik Svender (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-04 tilføjes Vedtægter: 2022-03-04 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 4, 6870 Ølgod (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-02-21 tilføjes Direktion: Jesper Henrik Svender (direktør) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels og ingeniørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-21 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-02-21 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@lstrapper.dk (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-02-21 tilføjes Legale ejere: Svender Management ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-21 tilføjes Navne: LS Trapper og Stål ApS (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-21 tilføjes Reelle ejere: Jesper Henrik Svender (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB, PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2022-02-21 tilføjes Stiftere: Svender Management ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-02-21 tilføjes Vedtægter: 2022-02-21 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2022-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-21)