Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Rabei Bassam El-Khatib (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Marta Melichova, Wafa Salah Awada (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Rabei Bassam El-Khatib (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Marta Melichova (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Rabei Bassam El-Khatib (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Rabei Bassam El-Khatib (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlegadebro 1, 4900 Nakskov (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevejen 270, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-05-16 tilføjes Legale ejere: Wafa Salah Awada (offentliggjort 2023-02-04)
Den 2022-05-15 fjernes Legale ejere: Wafa Salah Awada (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-05-16 fjernes Reelle ejere: Wafa Salah Awada (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-19 tilføjes Kapital (Kapital): 210.715,00 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-04-19 tilføjes Vedtægter: 2022-04-19 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 209.715,00 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-03-21 tilføjes Legale ejere: Wafa Salah Awada, Rabei Bassam El-Khatib, Marta Melichova (offentliggjort 2022-05-17)
Den 2022-03-20 fjernes Legale ejere: Rabei Bassam El-Khatib, Marta Melichova, Wafa Salah Awada (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-21 tilføjes Reelle ejere: Wafa Salah Awada, Rabei Bassam El-Khatib, Marta Melichova (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-03-20 fjernes Reelle ejere: Rabei Bassam El-Khatib, Marta Melichova, Wafa Salah Awada (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-03-21 tilføjes Vedtægter: 2022-03-21 (offentliggjort 2022-04-22)
Den 2022-02-21 tilføjes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-21 tilføjes Bibranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-21 fjernes Bibranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-21 fjernes Bibranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-21 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-20 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-16 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevejen 270, 4951 Nørreballe (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-02-16 tilføjes Direktion: Rabei Bassam El-Khatib (direktør) (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-16 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 110.000,00 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Legale ejere: Rabei Bassam El-Khatib, Marta Melichova, Wafa Salah Awada (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-16 tilføjes Navne: Familien i balance ApS (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Reelle ejere: Rabei Bassam El-Khatib, Marta Melichova, Wafa Salah Awada (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Stiftere: Wafa Salah Awada, Rabei Bassam El-Khatib, Marta Melichova (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Vedtægter: 2022-02-16 (offentliggjort 2022-03-28)
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-21)