Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2022-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UrbanDigital ApS. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Rasmus Sune Reeh (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 21, st., 2500 Valby (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Direktion: Rasmus Sune Reeh (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-18 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Legale ejere: Rasmus Sune Reeh (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Navne: Rasmus Reeh Holding ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Sune Reeh (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Stiftere: Rasmus Sune Reeh (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-02-18 tilføjes Vedtægter: 2022-02-18 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)