Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 tilføjes Legale ejere: Axel Dalen Andersen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-15 fjernes Legale ejere: Synnøve Dalen Andersen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-14 fjernes Legale ejere: Axel Dalen Andersen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-15 tilføjes Reelle ejere: Axel Dalen Andersen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-15 fjernes Reelle ejere: Synnøve Dalen Andersen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-07-14 fjernes Reelle ejere: Axel Dalen Andersen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2022-02-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Industrimarken 2B ApS. (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frodes Mark 23, 8464 Galten (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Direktion: Axel Dalen Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-18 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Legale ejere: Axel Dalen Andersen, Synnøve Dalen Andersen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2022-02-18 tilføjes Navne: Frodes Mark Holding ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Reelle ejere: Axel Dalen Andersen, Synnøve Dalen Andersen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2022-02-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Stiftere: Synnøve Dalen Andersen, Axel Dalen Andersen (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Vedtægter: 2022-02-18 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-18)