Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Aaen Madsen(virk.: 25) Reelle ejere | 4,00 % | 4,00 % | 8,00 % | 16,00 % |
Mohammed Salham(virk.: 6) Legale ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 9,68 % | 9,68 % | 12,90 % | 19,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Joachim Eibye(virk.: 15) | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % | 6,67 % |
Anders Eibye Hansen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Stagaard Juul(virk.: 20) | 5,00 % | 5,00 % | 10,00 % | 25,00 % |
Pct. | 4,35 % | 4,35 % | 6,52 % | 13,04 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rasmus Aaen Madsen | 01.01.2007 | Strandparksvej 11, 2900 Hellerup |
Mohammed Salham | 01.09.2020 | Ehlersvej 2A, 2900 Hellerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rasmus Joachim Eibye | 01.01.2007 | Vesterbrogade 87, 1620 København V |
Anders Eibye Hansen | 01.01.2012 | Solbakken 2, 2840 Holte |
Claus Stagaard Juul | 13.07.2023 | Henriksparken 5, 3070 Snekkersten |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
IHH ApS | 26050081 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
RAM2 HOLDING ApS | 26838851 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.02.2022 | 0,00 (km) | Enghave Plads 10, 1670 København V | Enghave Plads 10, 1670 København V |
09.03.2022 | 2,92 (km) | Enghave Plads 10, 1670 København V | Elmegade 30, 2200 København N |
09.12.2022 | 4,93 (km) | Elmegade 30, 2200 København N | Strandparksvej 11, 2900 Hellerup |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 07.02.2024 og angivet som gældende fra 31.12.2022 (403 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NC Construction | 40664955 |
NC CONSULTING ApS | 34201285 |
NC Consult v/Nicholas Cordrey | 38587021 |
NCC PD Komplementar ApS | 40093435 |
NC CPH ApS | 43062506 |
NCC PROPERTY DEVELOPMENT A/S | 26708672 |
NCC PROPERTY DEVELOPMENT DANMARK A/S | 26708672 |
NCC R&S BOLIG A/S | 26708672 |
NCC RECYCLING A/S | 26708435 |
NCC Roads A/S | 26708435 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Aaen Madsen(virk.: 25) Reelle ejere | 14 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Mohammed Salham(virk.: 6) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pct. | 52 % | 0 % | 3 % | 16 % | 26 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Joachim Eibye(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Anders Eibye Hansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Claus Stagaard Juul(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Sum | 16 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
Pct. | 59 % | 0 % | 4 % | 9 % | 17 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Aaen Madsen(virk.: 25) Reelle ejere | 26 | 13 | 0 | 9 |
Mohammed Salham(virk.: 6) Legale ejere | 2 | 3 | 1 | 6 |
Sum | 28 | 16 | 1 | 15 |
Pct. | 47 % | 27 % | 2 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Joachim Eibye(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 4 | 2 | 8 |
Anders Eibye Hansen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 6 | 1 | 8 |
Claus Stagaard Juul(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 4 | 2 | 3 |
Sum | 32 | 14 | 5 | 19 |
Pct. | 46 % | 20 % | 7 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |