Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | xbrl | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-06 Statstidende Dekret
Den 2024-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-22 fjernes Direktion: Abdulwahid Gufran Usman (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-11-14 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-11-13 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-11-07 tilføjes Direktion: Abdulwahid Gufran Usman (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Abdulwahid Gufran Usman (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brandholms Alle 2, 1. 2., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-10 tilføjes Direktion: Abdulwahid Gufran Usman (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-10 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Legale ejere: MIDA Holding 2022 ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Navne: MIDA ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Reelle ejere: Abdulwahid Gufran Usman (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Stiftere: MIDA Holding 2022 ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Vedtægter: 2022-02-10 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)