Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 tilføjes Direktion: Rebekka Bugtrup Nothlev (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-18 fjernes Direktion: Mads Mortensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-19 tilføjes Legale ejere: Rebekka Bugtrup Nothlev (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-19 tilføjes Reelle ejere: Rebekka Bugtrup Nothlev, Mads Mortensen (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-18 fjernes Reelle ejere: Mads Mortensen (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYENS AUTO ApS. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjorts Alle 65, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Direktion: Mads Mortensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-09 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Legale ejere: Mads Mortensen (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-02-09 tilføjes Navne: VB Priorities ApS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Reelle ejere: Mads Mortensen (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2022-02-09 tilføjes Stiftere: Mads Mortensen (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Vedtægter: 2022-02-09 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)