Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Liquid Balance Storage ApS. (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-03-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Energy Storage Extension ApS. (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Excess Energy Capture ApS. (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-31 tilføjes Legale ejere: Roslev Sustainable Holding ApS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-05-31 fjernes Legale ejere: PER POULSEN,ROSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-05-31 tilføjes Reelle ejere: Per Poulsen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Per Poulsen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jette@sabetoflex.dk (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hesthøjvej 13, 7870 Roslev (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 25, 7950 Erslev (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-11-30 tilføjes Direktion: Per Poulsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-11-30 fjernes Direktion: Jørgen Peter Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-11-30 tilføjes Legale ejere: Per Poulsen, PER POULSEN,ROSLEV HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: JØRGEN JACOBSEN VESTER JØLBY ApS, Ejvind Vagn Tanderup, ACERA Holding ApS, Jørgen Peter Jacobsen, Per Poulsen (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-11-29 fjernes Legale ejere: PER POULSEN,ROSLEV HOLDING ApS, Per Poulsen (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-11-30 tilføjes Reelle ejere: Per Poulsen (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-11-30 fjernes Reelle ejere: Jannike Horsager Borg, Jørgen Peter Jacobsen, Ejvind Vagn Tanderup (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-11-29 fjernes Reelle ejere: Per Poulsen (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-11-30 fjernes Bestyrelse: Per Poulsen (formand) (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-11 tilføjes Binavne: Extor Energy ApS, EES Energy ApS (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-10 tilføjes Navne: Balance Energy Global ApS (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-09 fjernes Navne: EES Energy ApS (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-03-10 tilføjes Reelle ejere: Ejvind Vagn Tanderup (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-03-10 tilføjes Vedtægter: 2023-03-10 (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2023-02-23 tilføjes Bestyrelse: Jannike Horsager Borg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-02-23 tilføjes Legale ejere: Per Poulsen, ACERA Holding ApS, Jørgen Peter Jacobsen (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-02-23 tilføjes Reelle ejere: Per Poulsen, Jannike Horsager Borg, Jørgen Peter Jacobsen (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-02-22 fjernes Reelle ejere: Per Poulsen, Jørgen Peter Jacobsen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-02-23 tilføjes Legale ejere: PER POULSEN,ROSLEV HOLDING ApS, JØRGEN JACOBSEN VESTER JØLBY ApS, Ejvind Vagn Tanderup (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-02-22 fjernes Legale ejere: JØRGEN JACOBSEN VESTER JØLBY ApS, PER POULSEN,ROSLEV HOLDING ApS, Ejvind Vagn Tanderup (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-02-13 tilføjes Legale ejere: JØRGEN JACOBSEN VESTER JØLBY ApS, PER POULSEN,ROSLEV HOLDING ApS, Ejvind Vagn Tanderup (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-02-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarken 25, 7950 Erslev (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-02-13 tilføjes Bestyrelse: Per Poulsen (formand) (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-02-13 tilføjes Direktion: Jørgen Peter Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivning, udvikling, salg og produktion af energibesparende produkter og ydelser. (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-13 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Navne: EES Energy ApS (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-02-13 tilføjes Reelle ejere: Per Poulsen, Jørgen Peter Jacobsen (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-02-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Stiftere: PER POULSEN,ROSLEV HOLDING ApS, JØRGEN JACOBSEN VESTER JØLBY ApS, Ejvind Vagn Tanderup (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af formanden sammen med en direktør eller et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Vedtægter: 2022-02-13 (offentliggjort 2023-03-11)
Den 2022-02-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-15)