Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gudenåskrænten 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 6, 3. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2022-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TV-KØKKENCENTER ApS. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 6, 3. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2022-02-09 tilføjes Direktion: Signe Grønkjær Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-09 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Legale ejere: Signe Grønkjær Andersen (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Navne: STTS Holding ApS (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Reelle ejere: Signe Grønkjær Andersen (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Stiftere: Signe Grønkjær Andersen (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Vedtægter: 2022-02-09 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-10)