Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2024-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langevej 2, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Direktion: Marie Louise Egelund (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-08 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Legale ejere: Marie Louise Egelund (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Navne: Genpart Holding Aps (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Marie Louise Egelund (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Stiftere: Marie Louise Egelund (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Incognita ApS. (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langevej 2, 4173 Fjenneslev (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Direktion: Marie Louise Egelund (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed, som står i forbindelse hermed, formueanbringelse samt al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-08 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Legale ejere: Marie Louise Egelund (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Navne: Genpart Holding Aps (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Reelle ejere: Marie Louise Egelund (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Stiftere: Marie Louise Egelund (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Vedtægter: 2022-02-08 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-30)