Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2023-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: I L Tvedes Vej 17, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Direktion: Jan Zeuthen Bruun (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-03-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Legale ejere: ADMINISTRATIONSSELSKABET OLE BRUUN ApS, Zeuthen ApS, BBernes Holding ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Navne: VAMMA Holding ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Reelle ejere: Jan Zeuthen Bruun, Marc Zeuthen Bruun (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Stiftere: ADMINISTRATIONSSELSKABET OLE BRUUN ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-08-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 tilføjes Legale ejere: Zeuthen ApS, BBernes Holding ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-03-31 fjernes Legale ejere: Magnus Bjerregaard Bruun, Victor Bjerregaard Bruun, Mathilde Ingeborg Zeuthen Bruun, Alfred Zeuthen Bruun, Anton Zeuthen Bruun (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: I L Tvedes Vej 17, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Jan Zeuthen Bruun (direktør) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og at drive investeringsvirksomhed samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-03-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: Magnus Bjerregaard Bruun, Victor Bjerregaard Bruun, Mathilde Ingeborg Zeuthen Bruun, Alfred Zeuthen Bruun, Anton Zeuthen Bruun, ADMINISTRATIONSSELSKABET OLE BRUUN ApS (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-01 tilføjes Navne: VAMMA Holding ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Zeuthen Bruun, Marc Zeuthen Bruun (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Stiftere: ADMINISTRATIONSSELSKABET OLE BRUUN ApS (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Vedtægter: 2022-02-01 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-10-03)