Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Binavne | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Christoffer Frantz Knud Sønderby Harlang (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 tilføjes Binavne: Christoffer Harlang Design ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-29 tilføjes Vedtægter: 2022-06-29 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-02-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundvænget 47, 2900 Hellerup (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Direktion: Christoffer Frantz Knud Sønderby Harlang (adm. dir.) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og designvirksomhed vedrørende bygninger og brugs-genstande samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-04 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Legale ejere: Christoffer Frantz Knud Sønderby Harlang (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Navne: Christoffer Harlang Architects ApS (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Frantz Knud Sønderby Harlang (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Stiftere: Christoffer Frantz Knud Sønderby Harlang (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-02-04 tilføjes Vedtægter: 2022-02-04 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-07)
Den 2022-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)