Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2022-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Flemmingvej 25, 8762 Flemming (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Direktion: Gert Ulff Falkenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Legale ejere: GERT FALKENBERG HOLDING ApS, Ugis Grinbergs (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Navne: Danlat Holding ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Reelle ejere: Gert Ulff Falkenberg, Ugis Grinbergs (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Stiftere: Ugis Grinbergs, GERT FALKENBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flemmingvej 25, 8762 Flemming (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Direktion: Gert Ulff Falkenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i andre virksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Legale ejere: GERT FALKENBERG HOLDING ApS, Ugis Grinbergs (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Navne: Danlat Holding ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Reelle ejere: Gert Ulff Falkenberg, Ugis Grinbergs (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Stiftere: Ugis Grinbergs, GERT FALKENBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Vedtægter: 2022-02-04 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Danlat Entreprise ApS. (offentliggjort 2022-11-08)