Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Vedtægter: 2023-06-29 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østerviggård ApS. (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refsgårdvej 5, 6040 Egtved (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Direktion: Torben Due Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-03 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Legale ejere: Torben Due Mikkelsen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Navne: TDM ApS (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Reelle ejere: Torben Due Mikkelsen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-02-03 tilføjes Stiftere: Torben Due Mikkelsen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Vedtægter: 2022-02-03 (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2022-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-04)