Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wergon Aps. (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LarsJacob ApS. (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2024-02-09 tilføjes Legale ejere: Lars Winther, Ida Thorlund Winther, Jonatan Thorlund Winther, Magnus Thorlund Winther (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-08 fjernes Legale ejere: Lars Winther (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-09 tilføjes Reelle ejere: Lars Winther (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-08 fjernes Reelle ejere: Lars Winther (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Vedtægter: 2024-02-08 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsens Alle 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Direktion: Lars Winther (direktør) (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-25 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2022-01-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Legale ejere: Lars Winther (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2022-01-25 tilføjes Navne: L. Winther Holding ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Winther, Lars Winther (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Stiftere: Lars Winther (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Vedtægter: 2022-01-25 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)