Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Binavne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pawfect ApS. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-12-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-12-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-02-03 tilføjes Direktion: Anna Clara Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-03 fjernes Direktion: Jørgen Jacob Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-12-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-12-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-01 tilføjes Bestyrelse: Tina Westergaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 tilføjes Legale ejere: KPH INVEST ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 fjernes Legale ejere: JJ Investments ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-30 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jacob Hansen, Anna Clara Hansen, Kai Preben Hansen (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-29 fjernes Reelle ejere: Jørgen Jacob Hansen (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-10-31 tilføjes Bestyrelse: Kai Preben Hansen (formand) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 fjernes Bestyrelse: Mikkel Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 tilføjes Legale ejere: JJ Investments ApS (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-10-31 fjernes Legale ejere: Mikkel Pedersen ApS, MKJ HoldCo ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-30 fjernes Legale ejere: JJ Investments ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jacob Hansen (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Mikkel Pedersen, Mikael Kruse Jensen (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-30 fjernes Reelle ejere: Jørgen Jacob Hansen (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliedalen 151, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 8, 3. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 8, 3. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Pedersen (formand) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-01-31 tilføjes Binavne: Racecar Kapital ApS, Racecar Investments ApS, Racecar ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Direktion: Jørgen Jacob Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Legale ejere: JJ Investments ApS, Mikkel Pedersen ApS, MKJ HoldCo ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-01-31 tilføjes Navne: Racecar Capital ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jacob Hansen, Mikkel Pedersen, Mikael Kruse Jensen (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-01-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2022-01-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-01-31 tilføjes Stiftere: Mikkel Pedersen ApS, MKJ HoldCo ApS, JJ Investments ApS (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsesformanden (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Vedtægter: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-02)