Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 1, 6823 Ansager (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Roustvej 203, 6818 Årre (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-02-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MK Porte ApS. (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roustvej 203, 6818 Årre (offentliggjort 2022-02-24)
Den 2022-01-19 tilføjes Direktion: Stanislaw Sylwester Mleczko (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af andre selskaber og eller andele heri samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-19 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: gj@mktrade.dk (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Legale ejere: Stanislaw Sylwester Mleczko (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Navne: MK Porte Holding ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Reelle ejere: Stanislaw Sylwester Mleczko (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Stiftere: Stanislaw Sylwester Mleczko (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Vedtægter: 2022-01-19 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)