Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 20, 1. tv., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 20, 1. tv., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-02-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TR Familie Holding ApS. (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 20, 1. tv., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: René Tolstrup Rohde (direktør) (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: René Tolstrup Rohde (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Navne: Rtrohde ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Reelle ejere: René Tolstrup Rohde (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Stiftere: René Tolstrup Rohde (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Vedtægter: 2022-02-01 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-01)