Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Bøje Vinther(virk.: 15) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Bøje Vinther | 01.01.2007 | Frederiksberg Alle 10, 1820 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BV Holding af 11.11.2011 ApS | 43022830 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Kirstinehøj 46 ApS | 39680947 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
M&B Ejendomsholding ApS | 39723573 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Vimmelskaftet / Hyskenstræde ApS | 39680963 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
BV Holding af 11.11.2011 ApS. |
Sidst opdateret den 01.02.2022 og angivet som gældende fra 17.12.2021 (1020 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BVH ApS | 33644175 |
BVH Byggeteknik Esbjerg ApS | 39217120 |
BV HERLEV ApS | 31279070 |
BVH Obsido ApS | 40924701 |
BV HOLDING | 32161251 |
BV HOLDING AF 11. NOVEMBER 2011 ApS | 34049211 |
BV HOLDING ApS | 28305397 |
BV HOLDING COMPANY ApS | 36090855 |
BV HOLDING HJØRRING ApS | 27651348 |
BV Holding Silkeborg ApS | 39104113 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Bøje Vinther(virk.: 15) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Pct. | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 47 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Bøje Vinther(virk.: 15) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 7 | 1 | 15 |
Pct. | 21 % | 24 % | 3 % | 52 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |