Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2024-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 13, 1253 København K (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-01 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Legale ejere: ZEN CAPITAL A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Navne: Gaard ApS (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Reelle ejere: Lise Aagaard, Peter Aagaard (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Stiftere: ZEN CAPITAL A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2023-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-08 fjernes Direktion: Nicolas Aagaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 13, 1253 København K (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Nicolas Aagaard (direktør) (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2022-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte, at drive virksomhed ved køb og salg af fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-01 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: ZEN CAPITAL A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Navne: Gaard ApS (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Reelle ejere: Lise Aagaard, Peter Aagaard (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Stiftere: ZEN CAPITAL A/S (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2022-02-01 tilføjes Vedtægter: 2022-02-01 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-08)