Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 51, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Binavne: DeeBee ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Direktion: Henrik Christian Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-28 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 70.000,00 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Legale ejere: Henrik Christian Hansen (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Navne: Tordenfeld ApS (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Christian Hansen (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Stiftere: Henrik Christian Hansen (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Vedtægter: 2022-01-28 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-31)