Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Navne | Vedtægter | Hjemmeside | Tegningsregel | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dr. Abildgaards Alle 14, kl., 1955 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 138, st. mf., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ren-el.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-05 fjernes Kontaktoplysninger: alharth.aj@gmail.com (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 138, st. mf., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: alharth.aj@gmail.com (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 138, st. mf., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: skjershedes@gmail.com (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-22 tilføjes Direktion: Al Harth Hayder Ismail Al-Janaby (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-22 fjernes Direktion: Nicolai Alexander Skjershede (direktør) (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2022-05-04 tilføjes Navne: Ren EL-Teknik ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-03 fjernes Navne: REN EL-TEKNIK ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-04 tilføjes Vedtægter: 2022-05-04 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-03-15 tilføjes Hjemmeside: www.ren.el.dk (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Direktion: Nicolai Alexander Skjershede (direktør) (offentliggjort 2023-01-22)
Den 2022-01-28 fjernes Direktion: Al Harth Hayder Ismail Al-Janaby (direktør) (offentliggjort 2022-01-29)
Den 2022-01-27 tilføjes Direktion: Nicolai Alexander Skjershede (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-29)
Den 2022-01-27 fjernes Direktion: Nicolai Alexander Skjershede (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-29)
Den 2022-01-28 tilføjes Vedtægter: 2022-01-28 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-01-27 tilføjes Vedtægter: 2022-01-27 (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 138, st. mf., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-01-27 tilføjes Binavne: REN ALTAN ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-27 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: skjershedes@gmail.com (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-01-27 tilføjes Legale ejere: Al Muthana Hayder Ismail Al-Janaby, Nicolai Alexander Skjershede, Al Harth Hayder Ismail Al-Janaby (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Navne: REN EL-TEKNIK ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-01-27 tilføjes Reelle ejere: Al Muthana Hayder Ismail Al-Janaby, Nicolai Alexander Skjershede, Al Harth Hayder Ismail Al-Janaby (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Stiftere: Nicolai Alexander Skjershede, Al Muthana Hayder Ismail Al-Janaby, Al Harth Hayder Ismail Al-Janaby (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-28)