Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-30 tilføjes Direktion: Halime Ekiz Sen (direktør) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-10-30 fjernes Direktion: Fatih Sen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-09-26 tilføjes Legale ejere: Halime Ekiz Sen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-26 fjernes Legale ejere: Fatih Sen, Dicle Ekiz (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-26 tilføjes Reelle ejere: Halime Ekiz Sen (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-26 fjernes Reelle ejere: Fatih Sen, Dicle Ekiz (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diget 10, 4. th., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Direktion: Fatih Sen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med import og salg af tæpper og andet boligudstyr samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-24 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Legale ejere: Fatih Sen, Dicle Ekiz (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-01-24 tilføjes Navne: FH-Concept ApS (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Reelle ejere: Fatih Sen, Dicle Ekiz (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2022-01-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Stiftere: Fatih Sen, Dicle Ekiz (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Vedtægter: 2022-01-24 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2022-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-27)