Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Legale ejere | Navne | Tegningsregel | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 tilføjes Vedtægter: 2024-06-11 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-12-07 tilføjes Vedtægter: 2023-12-07 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Direktion: Anne Mette Hyldgaard Trauelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 fjernes Direktion: John Sørensen Haurum (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Legale ejere: Anne Mette Hyldgaard Trauelsen, Stine Helene Falsig Petersen, Hagop Youssoufian (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Navne: Solid Therapeutics ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-02-01 tilføjes Vedtægter: 2023-02-01 (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2023-01-31 fjernes Legale ejere: Stine Helene Falsig Petersen, Anne Mette Hyldgaard Trauelsen, Hagop Youssoufian (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Navne: Warburg Oncology ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-21 tilføjes Direktion: John Sørensen Haurum (direktør) (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-02-21 fjernes Direktion: Claus Haase (direktør) (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-21 tilføjes Vedtægter: 2022-02-21 (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-01-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Bestyrelse: John Sørensen Haurum (formand) (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Direktion: Claus Haase (direktør) (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve aktiviteter indenfor fund af lægemidler og udvikling heraf. (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-21 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Legale ejere: Stine Helene Falsig Petersen, Anne Mette Hyldgaard Trauelsen, Hagop Youssoufian, Frimurer Holdings ApS, Receptor Holding ApS, Haase Invest ApS, John Sørensen Haurum (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-01-21 tilføjes Navne: Warburg Oncology ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-01-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-01-21 tilføjes Stiftere: Thue Walter Schwartz, Thomas Michael Frimurer, Stine Helene Falsig Petersen, John Sørensen Haurum, Hagop Youssoufian, Claus Haase, Anne Mette Hyldgaard Trauelsen (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med formanden for bestyrelsen (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-01-21 tilføjes Vedtægter: 2022-01-21 (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-26)