Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 tilføjes Bestyrelse: Gerardus Josephus Maria Venner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-06 fjernes Bestyrelse: Tor Arne Sletmoen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 24, 7400 Herning (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2023-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-01-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2023-03-14)
Den 2022-01-17 tilføjes Bestyrelse: Tor Arne Sletmoen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-01-17 tilføjes Direktion: Karl Johan Møller Klit (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udnytte genetisk udvikling, produktion, køb, salg, udlejning, import og eksport af genetisk data/materiale og svin generelt, at deltage i andre virksomheder som aktionær eller dannelse af konsortier, at yde service inden for teknisk og kommerciel rådgivning til svineavl samt salgs- og marketingaktiviteter til danske kunder, samt import, eksport og distribution af veterinære produkter og diagnostiske hjælpemidler til dyr inkl. sædforlængere og konserveringsmidler til reproduktion af dyr og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-17 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med levende dyr (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Legale ejere: Topigs Norsvin Holding B.V. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Navne: Topigs Norsvin Danmark ApS (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Stiftere: Topigs Norsvin Holding B.V. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 medlem af direktionen og 1 bestyrelsesmedlem i forening, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Vedtægter: 2022-01-17 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)