Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Nasim Imad Janazreh | 07.02.2023 | 01.10.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Ahmad Bachir Mahmoud | 01.10.2022 | 07.03.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Samer Bachir Mahmoud | 22.08.2022 | 01.10.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ahmad Bachir Mahmoud | 22.08.2022 | 30.09.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Samer Bachir Mahmoud | 22.01.2022 | 21.08.2022 | 100,00% | 100,00 % |