Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-23 tilføjes Legale ejere: Eva Unlimited Holding ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Legale ejere: Emil Boye Holding ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 fjernes Legale ejere: Eva Unlimited Holding ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Reelle ejere: Eva Fiil Nielsen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Reelle ejere: Emil Johannes Boye (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 fjernes Reelle ejere: Eva Fiil Nielsen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-16 tilføjes Direktion: Christian Fiil Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-16 fjernes Direktion: Casper Felby Wendelboe Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-12-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-13 tilføjes Direktion: Eva Fiil Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-05-13 fjernes Direktion: Emil Johannes Boye (direktør) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 26, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Direktion: Emil Johannes Boye (direktør) (offentliggjort 2022-05-13)
Den 2022-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-20 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Legale ejere: Eva Unlimited Holding ApS, Emil Boye Holding ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2022-01-20 tilføjes Navne: Caemi ApS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Reelle ejere: Eva Fiil Nielsen, Emil Johannes Boye (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2022-01-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Stiftere: Eva Unlimited Holding ApS, Emil Boye Holding ApS (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Vedtægter: 2022-01-20 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)