Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-20 tilføjes Binavne: Lejrskoleintra ApS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-20 tilføjes Vedtægter: 2024-03-20 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Johnsens Tværvej 5, 3700 Rønne (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Arsenalvej 12, 3700 Rønne (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2021-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arsenalvej 12, 3700 Rønne (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2021-12-23 tilføjes Direktion: Andreas Christian Adam Jon Bille Brahe (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i datterselskabet Nordliv ApS, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-01-01 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Andreas Christian Adam Jon Bille Brahe (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Navne: Bille Brahe ApS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Reelle ejere: Andreas Christian Adam Jon Bille Brahe (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Stiftere: Andreas Christian Adam Jon Bille Brahe (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Vedtægter: 2021-12-23 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)