Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: Carlson Holding ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-01 tilføjes Reelle ejere: Louise Sommer Andersen, Kenneth Korsnæs Sørensen, Ole Carlson Larsen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: Carlson Holding ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Louise Sommer Andersen, Kenneth Korsnæs Sørensen, Ole Carlson Larsen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Carlson Holding ApS, Sommer Group Holding ApS, STABILITY HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Louise Sommer Andersen, Kenneth Korsnæs Sørensen, Ole Carlson Larsen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: STABILITY HOLDING ApS, Sommer Group Holding ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Louise Sommer Andersen, Kenneth Korsnæs Sørensen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-05-10 tilføjes Legale ejere: Sommer Group Holding ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-05-10 tilføjes Reelle ejere: Louise Sommer Andersen, Kenneth Korsnæs Sørensen (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-05-09 fjernes Reelle ejere: Kenneth Korsnæs Sørensen (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gefionsvej 6, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kejsergade 2, 3., 1155 København K (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kejsergade 2, 3., 1155 København K (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-20 tilføjes Direktion: Kenneth Korsnæs Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for IT og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-20 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Legale ejere: STABILITY HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2022-01-20 tilføjes Navne: CloudEdge Solutions ApS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Korsnæs Sørensen (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Stiftere: STABILITY HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Vedtægter: 2022-01-20 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)