Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Wordenskjold Hansen | 01.05.2024 | direktør |
Katrine Kofoed Hansen | 28.09.2023 | direktør |
Magnus Glissmann Bojer-Larsen | 28.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Naghmeh Monica Hashemi Ghochani | 20.10.2022 | 01.05.2024 | direktør |
Kimmie Kubis Tronborg | 12.01.2022 | 28.09.2023 | direktør |
Kim Per Svendsen | 12.01.2022 | 20.10.2022 | direktør |
Line Pedersen | 12.01.2022 | 28.06.2022 | direktør |