Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Binavne | ||||
Vedtægter | Formål | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røsnæsvej 419, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langagervej 7, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Direktion: Finn Holmquist (direktør) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-09 fjernes Direktion: Charlotte Holmquist (direktør) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-02 tilføjes Binavne: Maskingruppen.dk ApS, Maskingruppen Danmark ApS, Maskingruppen DK ApS (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-02 tilføjes Direktion: Charlotte Holmquist (direktør) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-02 fjernes Direktion: Finn Holmquist (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-02 tilføjes Vedtægter: 2022-12-02 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel- og agenturvirksomhed samt besidde ejendomme, foretage udlejning heraf samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 tilføjes Vedtægter: 2022-10-06 (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: F.L.H. ApS (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: MG Group Holding ApS (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-01-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 7, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2022-01-11 tilføjes Direktion: Finn Holmquist (direktør) (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejendomme, foretage udlejning heraf samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-11 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Legale ejere: MG Group Holding ApS (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-01-11 tilføjes Navne: F.L.H. Invest ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Reelle ejere: Finn Holmquist (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Stiftere: MG Group Holding ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Vedtægter: 2022-01-11 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)