Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-11 tilføjes Legale ejere: Kasper Trillingsgaard Holding ApS, Skov Trillingsgaard Family Holding ApS (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-04-11 tilføjes Reelle ejere: Sabina Holm Skov, Freja Skov Trillingsgaard, Felix Skov Trillingsgaard, Kasper Fløe Trillingsgaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-04-11 fjernes Reelle ejere: Sabina Holm Skov, Freja Skov Trillingsgaard, Felix Skov Trillingsgaard (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-04-07 tilføjes Direktion: Kasper Fløe Trillingsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-04-07 tilføjes Vedtægter: 2022-04-07 (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hermodsvej 5, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkegade 7, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegade 7, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Direktion: Benjamin Biegel (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med energi samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-08-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-06 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Hovedbranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Legale ejere: Benjamin Biegel Holding ApS, Biegel Family Invest ApS (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-01-06 tilføjes Navne: Alpha Energy ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Reelle ejere: Sylvester Biegel, Lucia Biegel, Benjamin Biegel, Anna Biegel (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-01-06 fjernes Reelle ejere: Sylvester Biegel, Lucia Biegel (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-01-06 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-01-06 tilføjes Stiftere: Biegel Family Invest ApS, Benjamin Biegel Holding ApS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-01-06 tilføjes Vedtægter: 2022-01-06 (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2022-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)