Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valbyvej 66, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Winthersmindevej 67, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-27 tilføjes Legale ejere: Lars Arndt Nielsen, Natasja Filtenborg Eger Arndt Nielsen, Kevin Filtenborg Eger Arndt Nielsen (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-26 fjernes Legale ejere: Lars Arndt Nielsen (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-13 tilføjes Legale ejere: Lars Arndt Nielsen (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-27 tilføjes Reelle ejere: Lars Arndt Nielsen, Natasja Filtenborg Eger Arndt Nielsen, Kevin Filtenborg Eger Arndt Nielsen (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-26 fjernes Reelle ejere: Lars Arndt Nielsen (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-13 tilføjes Reelle ejere: Lars Arndt Nielsen, Lars Arndt Nielsen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Winthersmindevej 67, 2635 Ishøj (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-01-13 tilføjes Direktion: Lars Arndt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-13 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: la.cmcla@gmail.com (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Navne: Nakela ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Stiftere: Lars Arndt Nielsen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Vedtægter: 2022-01-13 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)