Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Navne | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-11 tilføjes Direktion: Kasper Isak Svensson (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2023-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LADEFOGED IT ApS. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-08-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: re:cinq Holding ApS. (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.995,00 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Legale ejere: Ladefoged Investering ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-28 fjernes Legale ejere: Ladefoged Investering ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Reelle ejere: Kristian Juel Ladefoged, Anne Blenstrup Larsen, Søren Blenstrup Printz Larsen, Ole Printz Larsen (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-28 fjernes Reelle ejere: Anne Blenstrup Larsen, Søren Blenstrup Printz Larsen, Ole Printz Larsen (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-08-29 tilføjes Vedtægter: 2023-08-29 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, foretage investeringer i øvrigt og ligeartet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-27 tilføjes Direktion: Kristian Juel Ladefoged (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-27 tilføjes Legale ejere: Ladefoged Investering ApS, OLE LARSEN HOLDING AF 2001 ApS (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-02-26 fjernes Legale ejere: OLE LARSEN HOLDING AF 2001 ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-27 tilføjes Navne: Fønix Invest ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-26 fjernes Navne: Dionysus Properties ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-27 tilføjes Reelle ejere: Anne Blenstrup Larsen, Søren Blenstrup Printz Larsen, Ole Printz Larsen (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-02-26 fjernes Reelle ejere: Anne Blenstrup Larsen, Søren Blenstrup Printz Larsen, Ole Printz Larsen (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-27 tilføjes Vedtægter: 2023-02-27 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-12-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-12-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-04-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2022-04-22 tilføjes Vedtægter: 2022-04-22 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsvej 7, 8220 Brabrand (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsvej 7, 8220 Brabrand (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-01-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgårdsvej 7, 8220 Brabrand (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-01-12 tilføjes Direktion: Søren Blenstrup Printz Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg, udvikling og udlejning af fast ejendom samt enhver dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-12 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Legale ejere: OLE LARSEN HOLDING AF 2001 ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-01-12 tilføjes Navne: Dionysus Properties ApS (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-01-12 tilføjes Reelle ejere: Anne Blenstrup Larsen, Søren Blenstrup Printz Larsen, Ole Printz Larsen (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-11)
Den 2022-01-12 tilføjes Stiftere: OLE LARSEN HOLDING AF 2001 ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-01-12 tilføjes Vedtægter: 2022-01-12 (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)