Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2023-06-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Roediger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-23 fjernes Bestyrelse: Thorsten Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-23 tilføjes Direktion: Torben Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-23 fjernes Direktion: Thorsten Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-23 tilføjes Legale ejere: TTM ODENSE ApS, Komplementar S&P Firmaer ApS, Grenov Holding ApS, S & P JLA ApS, S & P CB ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-22 fjernes Legale ejere: TTM ODENSE ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-23 fjernes Reelle ejere: Torben Jensen, Thorsten Hansen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordsgade 11, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Bestyrelse: Thorsten Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-01-06 tilføjes Direktion: Thorsten Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskabet Söderberg & Partners Pensionsmægler A/S, CVR-nr. 28 13 55 13. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-06 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Legale ejere: TTM ODENSE ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-01-06 tilføjes Navne: MTT Partners 2 ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Reelle ejere: Torben Jensen, Thorsten Hansen (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Stiftere: TTM ODENSE ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Vedtægter: 2022-01-06 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-14)