Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-11-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-01 tilføjes Direktion: Malthe Lyth Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: malthelyth@gmail.com (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: Malthe Lyth Jensen (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaprifolievej 2, 7400 Herning (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Binavne: Lyth Blik ApS, Lyth ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-02-01 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Navne: Lyth Blik & Service ApS (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Reelle ejere: Malthe Lyth Jensen (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Stiftere: Malthe Lyth Jensen (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Vedtægter: 2022-01-10 (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2022-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-14)