Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 3., 1100 København K (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Direktion: Benoît Guy Thelen (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-12 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Interessenter: Lindu Ejendomme II Komplementar ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Legale ejere: PREC BRE DNK S.à r.l (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Navne: Lindu Ejendomme II K/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindu Brogrenen 3 K/S. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindu Brogrenen 6-8 K/S. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindu Kornmarksvej 21 K/S. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindu Lejrvej 23 K/S. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindu Nyager 11-13 K/S. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindu Roholmsvej 8 K/S. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindu Tonsbakken 10 K/S. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-06-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Lindu Gydevang 25 K/S. (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-07-12 tilføjes Vedtægter: 2022-07-12 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-06-01 tilføjes Vedtægter: 2022-06-01 (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-05-30 tilføjes Direktion: Edward Nathan Jackson (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-05-30 fjernes Direktion: Alexander Jonathan Carl Thams (direktør) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-01-31 tilføjes Vedtægter: 2022-01-31 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-01-12 tilføjes Vedtægter: 2022-01-12 (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-13 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 3., 1100 København K (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Direktion: Alexander Jonathan Carl Thams (direktør) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i ejendomsselskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-12 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Interessenter: Lindu Ejendomme II Komplementar ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Legale ejere: PREC BRE DNK S.à r.l (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Navne: Lindu Ejendomme II K/S (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-22)