Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 3.338.000,00 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-09-12 tilføjes Vedtægter: 2024-09-12 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2022-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SPI - Trangstræde ApS. (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Trangstræde ApS. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Sjællandsk Detail, Kalundborg. (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sjællandsk Detail, Kalundborg Komplementar ApS. (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Selected Regenergy VSO A/S. (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2024-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 2.914.000,00 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-06-13 tilføjes Vedtægter: 2024-06-13 (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bragesvej 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Direktion: Jens Lund Lebeck (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i en eller flere virksomheder (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2022-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2022-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@gastronome.dk (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: Louise Lund Lebeck, Jens Lund Lebeck (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Navne: Lebeck Holding ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Louise Lund Lebeck, Jens Lund Lebeck (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Stiftere: Louise Lund Lebeck, Jens Lund Lebeck (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Vedtægter: 2022-01-01 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2022-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-13)