Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Bibranche | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 248, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2024-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 248, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Benedikts Spillested ApS. (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 248, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-07-15)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 248, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Valbyvej 248, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibhusvej 58, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-07-25 tilføjes Kontaktoplysninger: Mdr-construction@outlook.dk (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 tilføjes Navne: Mads Dam Construction ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 fjernes Navne: FS Holding Odense ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-25 tilføjes Vedtægter: 2022-07-25 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-22 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-22 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-22 tilføjes Direktion: Mads Dam Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-22 fjernes Direktion: Faried Rahimnaz (direktør) (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-22 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-07-22 tilføjes Legale ejere: Mads Dam Rasmussen (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-22 fjernes Legale ejere: Faried Rahimnaz (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-22 tilføjes Reelle ejere: Mads Dam Rasmussen (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-07-22 fjernes Reelle ejere: Faried Rahimnaz (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibhusvej 58, 2. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-01-04 tilføjes Direktion: Faried Rahimnaz (direktør) (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-01-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-04 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Legale ejere: Faried Rahimnaz (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-01-04 tilføjes Navne: FS Holding Odense ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-01-04 tilføjes Reelle ejere: Faried Rahimnaz (offentliggjort 2022-07-22)
Den 2022-01-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Stiftere: Faried Rahimnaz (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Vedtægter: 2022-01-04 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-11)